• 19 October 2017
    • Українська мова
    • Автор: Ника1115857

    Решите по действиям
    1) 637*36+5324
    2) (739-543)*3900
    3)834*(145*203-29130)+804*52

    • Ответ оставил: Leraps1
    1. 1) 637*36=229322) 22932+5324=282562.1) 739-543=1962) 196*3900=7644003. 1) 145*203=294352) 29435-29130=3053) 834*305=2543704) 804*52=418085) 254370+41808=296178
    • Ответ оставил: Leraps1
    1)637*36+5324=282562)(739-543)*3900=7644003)834*(145*203-29130)+804*52=296178
    • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
    Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предметы...

Последние опубликованные вопросы